Adresse
c/o CONVISA AG
Eichenstrasse 2
8808 Pfäffikon SZ
Auskünfte zu Dr. Bernhard Stüdeli Stiftung
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Dr. Bernhard Stüdeli Stiftung
- Dr. Bernhard Stüdeli Stiftung mit Sitz in Pfäffikon SZ ist eine Stiftung aus dem Bereich «Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen». Dr. Bernhard Stüdeli Stiftung ist aktiv.
- Das Management der am 26.06.2015 gegründeten Organisation Dr. Bernhard Stüdeli Stiftung besteht aus 5 Personen.
- Unter Meldungen sehen Sie alle Anpassungen des Handelsregistereintrages. Die letzte Anpassung gab es am 24.11.2023.
- Die gemeldete UID ist CHE-475.798.677.
- Neben der Organisation Dr. Bernhard Stüdeli Stiftung sind 57 weitere aktive Firmen an der gleichen Adresse eingetragen. Dazu gehören: 6S Asset Management GmbH, 6S Capital AG, Alexa B AG.
Management (5)
neueste Stiftungsräte
Joachim Suter,
Dagmar Bettina Bollina-Zurwerra,
André Martin Meier,
Martin Keel
neuste Zeichnungsberechtigte
Joachim Suter,
Dagmar Bettina Bollina-Zurwerra,
André Martin Meier,
Martin Keel
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
26.06.2015
Rechtsform
Stiftung
Rechtssitz der Firma
Freienbach
Handelsregisteramt
SZ
Handelsregister-Nummer
CH-130.7.022.049-3
UID/MWST
CHE-475.798.677
Branche
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Stiftung bezweckt die finanzielle Unterstützung von 16 in der Stiftungskunde genannten kirchlichen, karitativen, sozialen, medizinischen, Natur- und Umweltschutz-, Denkmal- und Kulturpflege-, Forschung und Entwicklung fördernde Organisationen.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Baden | 01.07.2015 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Dr. Bernhard Stüdeli Stiftung
Publikationsnummer: HR02-1005893047, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Dr. Bernhard Stüdeli Stiftung, in Freienbach, CHE-475.798.677, Stiftung (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2022, Publ. 1005590164).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blaser, Kim Thomas, von Trubschachen, in Adligenswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burri, Markus, von Kriens und Malters, in Adligenswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Joachim, von Basel, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bollina-Zurwerra, Dagmar, von Ried-Brig, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005590164, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Dr. Bernhard Stüdeli Stiftung, in Freienbach, CHE-475.798.677, Stiftung (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2018, Publ. 4151733).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cadosch, Peter, von Vaz/Obervaz, in Wohlen (AG), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blaser, Kim Thomas, von Trubschachen, in Adligenswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4151733, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Dr. Bernhard Stüdeli Stiftung, in Freienbach, CHE-475.798.677, Stiftung (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2016, Publ. 3027277).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alevrofas, Georg, von Remetschwil, in Remetschwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cadosch, Peter, von Vaz/Obervaz, in Wohlen (AG), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.